Vorsitz |
Knecht, Oberbürgermeister Dr. Matthias | | Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2019 | | von 01.09.2019 | |
Spec, Oberbürgermeister Werner | parteilos | parteilos Vorsitz | Vorsitz | | 31.08.2019 | bis 31.08.2019 | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister |
Mitglied |
Bauer, Ulrich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 09.07.2024 | von 10.07.2019 bis 09.07.2024 | |
Braumann, Maik Stefan | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 09.07.2019 | von 16.07.2014 bis 09.07.2019 | |
Braumann, Maik Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.07.2019 | | von 10.07.2019 | |
Burkhardt, Elga | LUBU | LUBU Mitglied | Mitglied | | 12.10.2010 | bis 12.10.2010 | |
Dengel, Hermann | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 09.07.2024 | von 16.07.2014 bis 09.07.2024 | |
Eisele, Jochen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2019 | 09.07.2024 | von 10.07.2019 bis 09.07.2024 | |
Haag, Sebastian | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 01.04.2022 | 09.07.2024 | von 01.04.2022 bis 09.07.2024 | |
Haag, Sebastian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
Handel, Frank | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 04.10.2021 | 09.07.2024 | von 04.10.2021 bis 09.07.2024 | |
Heer, Johann | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 17.04.2013 | 16.07.2014 | von 17.04.2013 bis 16.07.2014 | |
Heer, Johann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2019 | 31.03.2022 | von 10.07.2019 bis 31.03.2022 | |
Herrmann, Klaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.07.2009 | | von 29.07.2009 | |
Juranek, Dieter | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 09.07.2024 | von 16.07.2014 bis 09.07.2024 | |
Kasdorf, Andreas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.09.2016 | 28.02.2018 | von 01.09.2016 bis 28.02.2018 | |
Kasdorf, Andreas | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 01.03.2018 | 09.07.2019 | von 01.03.2018 bis 09.07.2019 | |
Knoß, Dr. Christine | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | | von 01.03.2018 | |
Kuhnke, Carina | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
Liepins, Margit | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |
Lutz, Florian | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2019 | 09.07.2024 | von 10.07.2019 bis 09.07.2024 | |
Meyer, Claus-Dieter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 09.07.2019 | von 16.07.2014 bis 09.07.2019 | |
Meyer, Claus-Dieter | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 09.07.2024 | von 10.07.2019 bis 09.07.2024 | |
Moersch, Gabriele | FW | FW Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 09.07.2019 | von 16.07.2014 bis 09.07.2019 | |
Moersch, Gabriele | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 09.07.2024 | von 10.07.2019 bis 09.07.2024 | |
Noz, Reinhold | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 09.07.2019 | von 16.07.2014 bis 09.07.2019 | |
O'Sullivan, Dr. Daniel | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 09.07.2024 | von 16.07.2014 bis 09.07.2024 | |
O'Sullivan, Dr. Daniel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
Peifer, Hans-Peter | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |
Remmele, Bernhard | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 09.07.2024 | von 16.07.2014 bis 09.07.2024 | |
Rothacker, Andreas | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 27.04.2022 | von 10.07.2019 bis 27.04.2022 | |
Seyfang, Gabriele | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 09.07.2024 | von 10.07.2019 bis 09.07.2024 | |
Sorg, Florian | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 04.10.2021 | | von 04.10.2021 | |
Stackelberg, Hubertus von | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | 09.07.2024 | von 16.07.2014 bis 09.07.2024 | |
Steinwand-Hebenstreit, Elfriede | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | | 29.07.2009 | bis 29.07.2009 | |
Steinwand-Hebenstreit, Elfriede | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 24.02.2010 | 16.07.2014 | von 24.02.2010 bis 16.07.2014 | |
Steinwand-Hebenstreit, Elfriede | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.03.2016 | 28.02.2018 | von 23.03.2016 bis 28.02.2018 | |
Steinwand-Hebenstreit, Elfriede | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 04.10.2021 | von 10.07.2019 bis 04.10.2021 | |
Vierling, Prof. Dr. Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 28.02.2018 | von 16.07.2014 bis 28.02.2018 | |
Vierling, Prof. Dr. Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 01.03.2018 | 04.10.2021 | von 01.03.2018 bis 04.10.2021 | |
Vierling, Prof. Dr. Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 05.10.2021 | 09.07.2024 | von 05.10.2021 bis 09.07.2024 | |
Weiss, Reinhardt | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |
Wiedmann, Laura | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertreter | Stellvertreter | 16.07.2014 | 04.10.2021 | von 16.07.2014 bis 04.10.2021 | |
Zeltwanger, Jochen | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2024 | | von 10.07.2024 | |