Vorsitz |
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2013 | 09.07.2019 | von 01.10.2013 bis 09.07.2019 |
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2013 | 30.09.2021 | von 01.10.2013 bis 30.09.2021 |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2013 | 30.09.2021 | von 01.10.2013 bis 30.09.2021 |
Gemeinderat | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2013 | 30.09.2021 | von 01.10.2013 bis 30.09.2021 |
Sanierungsausschuss | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2013 | 28.02.2018 | von 01.10.2013 bis 28.02.2018 |
Umlegungsausschuss | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.10.2013 | 30.09.2021 | von 01.10.2013 bis 30.09.2021 |
Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt | | Vorsitz | Vorsitz | 10.07.2019 | 30.09.2021 | von 10.07.2019 bis 30.09.2021 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften | | Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 30.09.2021 | von 10.07.2019 bis 30.09.2021 |