Vorsitz |
Umlegungsausschuss | | Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 03.02.2020 | von 10.07.2019 bis 03.02.2020 |
Gemeinderat | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.03.2019 | 03.02.2020 | von 01.03.2019 bis 03.02.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.03.2019 | 03.02.2020 | von 01.03.2019 bis 03.02.2020 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften | | Vorsitz | Vorsitz | 10.07.2019 | 03.02.2020 | von 10.07.2019 bis 03.02.2020 |
Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt | | Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 03.02.2020 | von 10.07.2019 bis 03.02.2020 |
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.03.2019 | 03.02.2020 | von 01.03.2019 bis 03.02.2020 |
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt | | Stellvertreter | Stellvertreter | 01.03.2019 | 09.07.2019 | von 01.03.2019 bis 09.07.2019 |