Mitglied |
Aufsichtsrat der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt | Die Linke | Die Linke Stellvertreter | Stellvertreter | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | |
Betriebsausschuss Stadtentwässerung | Die Linke | Die Linke Stellvertreter | Stellvertreter | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |
Gemeinderat | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 | |
Gestaltungsbeirat | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 | Mitglied bis 31.12.2021 | Mitglied bis 31.12.2021 |
Integrationsrat | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | | 04.11.2020 | bis 04.11.2020 | |
Schulbeirat | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | Mitglied ab 01.01.2022 | Mitglied ab 01.01.2022 |
Bildungs- und Sozialausschuss | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 01.01.2022 | 09.07.2024 | von 01.01.2022 bis 09.07.2024 | |