Mitglied |
Zweckverband Pattonville/Sonnenberg | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 23.09.2009 | 16.07.2014 | von 23.09.2009 bis 16.07.2014 |
Wirtschaftsausschuss | FW | FW Mitglied | Mitglied | 20.12.2021 | 09.07.2024 | von 20.12.2021 bis 09.07.2024 |
Vorgespräch zur Sitzung | FW | FW Mitglied | Mitglied | 22.09.2014 | 10.07.2024 | von 22.09.2014 bis 10.07.2024 |
Umlegungsausschuss | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
Sanierungsausschuss | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | | 28.02.2018 | bis 28.02.2018 |
Integrationsbeirat | FW | FW Mitglied | Mitglied | 01.01.2006 | 24.02.2010 | von 01.01.2006 bis 24.02.2010 |
Haushaltsstruktur-Kommission | FW | FW Mitglied | Mitglied | 13.09.2012 | 28.02.2021 | von 13.09.2012 bis 28.02.2021 |
Gemeinderat | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 10.07.2024 | bis 10.07.2024 |
Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg | FW | FW Mitglied | Mitglied | 01.01.2013 | 09.07.2024 | von 01.01.2013 bis 09.07.2024 |
Betriebsausschuss Stadtentwässerung | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 |
Beirat Scala Kultur Live | FW | FW Mitglied | Mitglied | 10.07.2019 | 09.07.2024 | von 10.07.2019 bis 09.07.2024 |
Bauausschuss | FW | FW Mitglied | Mitglied | 27.04.2022 | 09.07.2024 | von 27.04.2022 bis 09.07.2024 |
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 31.12.2021 | von 10.07.2019 bis 31.12.2021 |
Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 31.12.2021 | von 10.07.2019 bis 31.12.2021 |
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 09.07.2019 | bis 09.07.2019 |
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 10.07.2019 | 31.12.2021 | von 10.07.2019 bis 31.12.2021 |
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | | 09.07.2019 | bis 09.07.2019 |
Aufsichtsrat der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 28.02.2007 | 09.07.2019 | von 28.02.2007 bis 09.07.2019 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 |
Ältestenrat | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 |